Die shopolis tech ag wurde offiziell erst 2018 gegründet. Die kerntruppe besteht bislang aus über 40 mitarbeitern, die sich auf technologie und entwicklung konzentrieren. Ihre mitglieder betreuten herausragende firmen wie fernsehen, sixtech und nachschub. Ding dong ist ein neues produkt des unternehmens, das qualitativ hochwertige lehrer für innovative modelle und AI technologien zusammenstellt, damit schulkinder im ganzen land zu geringen kosten authentischen englischunterricht erhalten. Lehrer aus den vereinigten staaten, die sich ihr eigenes schulsystem, die erfahrung mit spielerischen kursen und die wettstreit - und bepreisungsmechanismen erarbeiten, unterrichten in hundert schulen. Eine faire und hochwertige bildung zu fördern
Die kontaktdaten.
- Adresse: br.
- Passhaus 1, perth de west sea gebäude E 105
- Festnetz netz:
- (07.55) es wurde nicht bestätigt. Nur zur info
- Weil ich allergisch bin.
- Steckbrieflich, ja.
- E-mail 2:
- dayu@ddkt365.com
- Postleitzahl: 42.
- 518000
- Ich komme aus meinem dorf. ®Beschaffungswesen:
-
Bitte kontaktieren sie den verkäuferProdukte zum online-einkauf
Andere kontakte.
Verwandte produkte
Angaben und grundlegende informationen Von gewerblichen Oder handelsbetrieben
Name des dorfes: | Shopolis and technology co |
Kurzform: | Yologin. |
Die wichtigsten produkte: | Nicht geliefert |
Operationsgebiet: operation orange. | Entwicklung und verkauf Von computern, hard - und software, netzwerkgeräten, kommunikationsgeräten, elektronischen geräten; Inlandshandel (ohne besondere und exklusive Waren); Geschäfte in |
Ich habe eine lizenz | 440301111951906 |
Die börsenaufsicht: | Mark, der börsenaufsicht |
Datum der genehmigung: | 2014-12-29 |
Operationsstatus: erledigt. | überlebende |
Uhrzeit: br. Bill: | Am 29. Dezember 2014 |
Anzahl der mitarbeiter: | Von 20! |
Registriertes kapital: | 1 million yuan in bar. |
Um für dich zu sortieren: | Büro für computer und computer » South mountain electronics |
Die stadt: | Shenzhen enterprises. Guten tag » In den südbergen. » South mountain. South mountain |
Kodierung für CMS: | 39505441 |
Shenzhen. Aktionär der shophousand technology ag
Name der aktionäre? | Anteil! | Finanzierung. |
---|---|---|
Das ist richtig. | 55.68% | Der siebenungsmillionär ist verschwunden |
Zhou Hui | 13.6% | Was ist mit 267.500 yuan |
Try ag business consulting (beijing) ag | 12% | Der yuan beträgt 23,2,1 millionen yuan |
In tibet management company | 10.19% | Mit 19,72,5 millionen yuan |
Wasp investment corporation nach tibet | 3,4 prozent | Das ist der für 6,5745 dollar bestimmte betrag |
Hu dong hai. | 2,72 | 5.2632 millionen yuan |
Wazls limited limited | 2.41% | Der yuan ist ein betrag Von 4,36 millionen dollar |
1. Betriebsveränderte rechnungen Von shophen
Was neues? | Verändern sich. | Vor der transformation | Zeit, bitte. |
---|---|---|---|
Die adresse. | Siei, in den sherri shore in den südlichen Bergen Von cine | Scine in den südlichen Bergen Von cine. Celia in der nähe Von cedar. Sal 2-218, bezirk nord | 2021-09-13 |
Änderung der satzung | - | - | 2021-09-13 |
Die satzung Oder änderung der satzung wird zeitlich festgelegt | 2021-09-10 | 2021-03-09 | 2021-09-13 |
Änderung der satzung | - | - | 2021-03-12 |
Die adresse. | Scine in den südlichen Bergen Von cine. Celia in der nähe Von cedar. Sal 2-218, bezirk nord | In den südlichen bezirken der stadt canth (südspitze der stadt) ist ein auf 002 grad xiang-tech plaza 3 stockwerk | 2021-03-12 |
Die satzung Oder änderung der satzung wird zeitlich festgelegt | 2021-03-09 | 2020-09-10 | 2021-03-12 |
Die satzung Oder änderung der satzung wird zeitlich festgelegt | 2020-09-10 | 2020-03-05 | 2020-09-11 |
Die anderen sind partner. | Entwicklung und verkauf Von computern, hard - und software, netzwerkgeräten, kommunikationsgeräten, elektronischen geräten; Die entwicklung und verkauf Von bildungssoftware; 7. Inlandshandel Ein - und ausfuhr geschäft (soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist, wie in den vorschriften, der verwaltungsordnung und den beschlüssen des staatsrates verlangt ist, so kann es Von rechts wegen funktionieren; Aktivitäten zur kultur des internets; Beratende computertechnische dienste, technologietransfer und beratung | Entwicklung und verkauf Von computern, hard - und software, netzwerkgeräten, kommunikationsgeräten, elektronischen geräten; Die entwicklung und verkauf Von bildungssoftware; 7. Inlandshandel Ein - und ausfuhr geschäft (soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist, wie in den vorschriften, der verwaltungsordnung und den beschlüssen des staatsrates verlangt ist, so kann es Von rechts wegen funktionieren; Kulturelle aktivitäten im internet. | 2020-09-11 |
Änderung der satzung | - | - | 2020-09-11 |
Mitglieder? | Jiang hui, generaldirektor | Das ist richtig. | 2020-06-16 |
Generaldirektor. | Dr. chiang hui, neu. | Ko ming ist ein wahrer geschäftsführer. | 2020-06-16 |
Mitglieder? | Zhou Hui (der), Jiang Hui (der), Long Jinyuan (der), Yang Liu (der), danke wren (der), DiMuHua (der) | Danke wren (der), Jiang Hui (der), Yang Liu (der), DiMuHua (der), Liu Yanjun (der), Zhou Hui (der) | 2020-04-21 |
Weitere informationen zum vorstand | Zhou Hui (der), Jiang Hui (der), Long Jinyuan (der), [neue] Yang Liu (der), danke wren (der), DiMuHua (der) | Danke wren (der), Jiang Hui (der), Yang Liu (der), DiMuHua (der), Liu Yanjun (der), [aus] Zhou Hui (der) | 2020-04-21 |
Änderung der satzung | - | - | 2020-03-09 |
Die anderen sind partner. | Entwicklung und verkauf Von computern, hard - und software, netzwerkgeräten, kommunikationsgeräten, elektronischen geräten; Die entwicklung und verkauf Von bildungssoftware; 7. Inlandshandel Ein - und ausfuhr geschäft (soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist, wie in den vorschriften, der verwaltungsordnung und den beschlüssen des staatsrates verlangt ist, so kann es Von rechts wegen funktionieren; Kulturelle aktivitäten im internet. | Entwicklung und verkauf Von computern, hard - und software, netzwerkgeräten, kommunikationsgeräten, elektronischen geräten; Die entwicklung und verkauf Von bildungssoftware; 7. Inlandshandel Ein - und ausfuhr geschäft (soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist, wie in den vorschriften, den verwaltungsgesetzen und den beschlüssen des staatsrates verlangt ist, so kann es Von rechts wegen durchgeführt werden, wenn die entsprechenden genehmigungsdokumente eingeholt werden). | 2020-03-09 |
Die adresse. | In den südlichen bezirken der stadt canth (südspitze der stadt) ist ein auf 002 grad xiang-tech plaza 3 stockwerk | In den Bergen im süden der stadt shenzhen ist die straße hoch im bezirk neuno ein | 2020-03-09 |
Upgrade für mich. | - | - | 2020-03-09 |
Die satzung Oder änderung der satzung wird zeitlich festgelegt | 2020-03-05 | 2019-03-18 | 2020-03-09 |
Mitglieder? | Qiu Mingfeng 107,7399 ($) 55.68% Zhou Hui 26,3157 ($) 13.60% Hu Donghai 5,2632 ($) 2,72 tibet XianFeng HuaXing kein investitionen inc 4,6636 ($) 2.41% tibet YunQi wirtschaft inc 6,5745 ($) 3.40% tibet,. Wirtschaft management unternehmen 19,7216 ($) 10.19% "zu in des (peking inc 23,2198 ($) 12% | Qiu Mingfeng 100 ($) 64.60% Zhou Hui 18,5758 ($) 12% Hu Donghai 5,2632 ($) 3.40% tibet XianFeng HuaXing kein investitionen inc 4,6636 ($) 31% tibet YunQi wirtschaft inc 6,5745 ($) 4.25% Mit 19.7216 ($12,74 prozent) der "mertin-pergament investment management ag" | 2019-03-26 |
Auf höchster ebene rekrutiert | Vorsitzender: jiang hui, Wenn du etwas tun kannst, werde ich es tun. Yancy - leiter der bank - Der: Zhou Hui; Direktor: jean valjean Das ist eine bank. | Yancy - leiter der bank - Vorsitzender: jiang hui, Direktor: jean valjean Der: Zhou Hui; | 2019-03-26 |
Änderung der investoren | Nach dem recht der aktionäre: yuncha tibeter investments co., bezahlt: 6.574500, beiträge: 3.400; Nach dem aktionäre: mao-joo in tibet ist die holding mit sitz sitz: 19,19.1.600, beiträge: 10,190.000 dollar. Name der aktionäre: rigba GMBH (beijing).gesellschaft. Spenden: 23,26. 1969. Gesamtbeteiligung: 12. Nach dem namen der aktionäre: wah xinqing investments co. : 4.663.600, beiträge: 2,410.000; Aktionäre namen: Zhou Hui, ChuZiE: 26,315700, die der: 13,600000; Name der aktionäre: churchill, kapitel, beitrag: 107.39900, 56.80.000, zahlung: 556.80.000, Name des aktionäre: huangdong sea, finanziert: 5.263.200, spendenanteil: 2.720.000; | Name der aktionäre: cho ming, beiträge: 100, 64.600000 dollar; Aktionäre namen: Zhou Hui, ChuZiE: 18,575800, die der: 12; Nach dem namen Von mao-ji: management Von musteln in tibet, inc., finanzierung: 19,19.1.600, anteile: 12,7400. Nach dem recht der aktionäre: yungie tibeter investments co., finanziert: 6.574500, beiträge: 4.250.000. Nach dem namen der aktionäre: wai xing investments co. : 4.663.600, beteiligung: 310.000; Name der aktionäre: huangdong sea, spenden: 5.263.200, beteiligung: 3.40.000; | 2019-03-26 |
Gesetzliche änderung des kapitals | 193.4983 | 154.7987 | 2019-03-26 |
Mitglieder? | Zhou Hui (der), Liu Yanjun (der), danke wren (der), Yang Liu (der), Jiang Hui (der), DiMuHua (der) | Liu Yanjun (der), Zhou Hui (der), danke wren (der), Jiang Hui (der) | 2019-03-26 |
Kontrolliertes kapital. | 193.4983 chinesische währung (24,999-5 %) | Und 154,87 yuan | 2019-03-26 |
Ich gehör zur geschäftsleitung. | = "https://www.tianyancha.com/company/3304104964" target = "_blank" > tibet YunQi wirtschaft inc 6,5745 ($) 3.40% Hu Donghai 5,2632 ($) 2,72 = "Https://www.tianyancha.com/human/2208530208-c2488860852" target = "_blank" > Qiu Mingfeng 107,7399 ($) 55.68% Zhou Hui 26,3157 ($) 13.60% Target =" target=" yet peacek co co co co co co co co co # 4.6636 (000 000 000 000 dollar) 2.41% 23.38434 "target=" gepackt gepackt gepackt (beijing) verdiene verdiene (23,2198 (000 000 000 euro)) 12% = "https://www.tianyancha.com/company/3153615526" target = "_blank" > tibet,. Wirtschaft management unternehmen 19,7216 ($) 10.19% | = "https://www.tianyancha.com/human/2208530208-c2488860852" target = "_blank" > Qiu Mingfeng 100 ($) 64.60% Hu Donghai 5,2632 ($) 3.40% = "https://www.tianyancha.com/company/15047067" target = "_blank" > tibet XianFeng HuaXing kein investitionen inc 4,6636 ($) 31% 3304104964" Target =" blank '" yongue valdez, inc. Investments in unternehmen 6,2545 (bezahlt) bei der bank 6,3615526 "target=" bronk = 19.7216 (19.216 dollar) der mit 19,7216 (12,74 prozent) der tibetan memo ag ag "Https://www.tianyancha.com/human/1856405731-c2488860852" target = "_blank" > Zhou Hui 18,5758 ($) 12% | 2019-03-26 |
Änderung der investoren | Nach dem recht der aktionäre: yuncha tibeter investments co., bezahlt: 6.574500, beiträge: 3.400; Nach dem aktionäre: mao-joo in tibet ist die holding mit sitz sitz: 19,19.1.600, beiträge: 10,190.000 dollar. Name der aktionäre: rigba GMBH (beijing).gesellschaft. Spenden: 23,26. 1969. Gesamtbeteiligung: 12. Namen der aktionäre: wah xinqing investments co. : 4.663.600, beiträge: 2,410.000; Aktionäre namen: Zhou Hui, ChuZiE: 26,315700 (plus 41.66658%), die der: 13,600000; Das aktionäre heißt: cheston, gläubiger: 107.39900 (+ 7.79,9 %) und 56.680.000 dollar (beteiligung: 556.800 millionen). Name des aktionäre: huangdong sea, finanziert: 5.263.200, spendenanteil: 2.720.000; | Name der aktionäre: cho ming, beiträge: 100, 64.600000 dollar; Aktionäre namen: Zhou Hui, ChuZiE: 18,575800, die der: 12; Nach dem namen Von mao-ji: management Von musteln in tibet, inc., finanzierung: 19,19.1.600, anteile: 12,7400. Nach dem recht der aktionäre: yungie tibeter investments co., finanziert: 6.574500, beiträge: 4.250.000. Nach dem namen der aktionäre: wai xing investments co. : 4.663.600, beteiligung: 310.000; Name der aktionäre: huangdong sea, spenden: 5.263.200, beteiligung: 3.40.000; | 2019-03-26 |
Auf höchster ebene rekrutiert | Der: Jiang Hui der: DiMuHua [neue] der: Liu Yanjun der: Zhou Hui der: danke wren der: Yang Liu [neue] | Der: Liu Yanjun der: Jiang Hui der: danke wren der: Zhou Hui | 2019-03-26 |
Die satzung. | 2019-03-18 | 2019-01-29 | 2019-03-26 |
Gesetzliche änderung des kapitals | 193.4983 (24,999.999 - %) | 154.7987 | 2019-03-26 |
Ort ändern. | In den Bergen im süden der stadt shenzhen ist die straße hoch im bezirk neuno ein | In den Bergen im süden der stadt shenzhen gibt es das mycoon-gebäude 1405 | 2019-01-30 |
Die satzung. | 2019-01-29 | 2018-12-29 | 2019-01-30 |
Mitglieder? | Mit 19.7216 (19.216) 12,773 prozent der tibetan memorial investment association corporation corporation (64.60 prozent).19.216 dollar (12,73 prozent) der tibetan yongie investment co 4,6636 ($) 31% Zhou Hui 18,5758 ($) 12% | Die zahl der in tibet tätigen unternehmen: 1.55 prozent in huangdong. 3,95 prozent der taiwanesischen diaoto ist nicht hoch 3 prozent der taiwanesischen diaoyuz mit 100 prozent. 1783 prozent Von 1783 prozent Von yugong investments co. 5.884 (10.000 dollar) und 4.37 prozent Von wax xing investment co Eine summe Von 4,6636 (10.000 dollar) 3,50 prozent | 2019-01-09 |
Gesetzliche änderung des kapitals | 154.7987 | 133.2445 | 2019-01-09 |
Änderung der investoren | Name der aktionäre: cho ming, beiträge: 100, 64.600000 dollar; Nach dem namen Von mao-ji: management Von musteln in tibet, inc., finanzierung: 19,19.1.600, anteile: 12,7400. Name der aktionäre: huangdong sea, spenden: 5.263.200, beteiligung: 3.40.000; Nach dem namen der aktionäre: wai xing investments co. : 4.663.600, beteiligung: 310.000; Aktionäre namen: Zhou Hui, ChuZiE: 18,575800, die der: 12; Nach dem recht der aktionäre: yungie tibeter investments co., finanziert: 6.574500, beiträge: 4.250.000. | Name der aktionäre: huangdong sea, spenden: 5.263.200, anteile: 3.90.000; Name der aktionäre: worlds adoptivco co., finanziert: 5.829400, beiträge: 4.370.000 dollar; Nach dem namen der aktionäre: mamuro mureling investment management co., LTD. : 17,8300, beteiligung: 13.13.000; Nach dem namen der aktionäre: wah xinqing investments co. : 4.663.600, beteiligung: 3.5000-000; Einen partner: churchill, churchill, beiträge: 100, anteil: 750.000 dollar. | 2019-01-09 |
Auf höchster ebene rekrutiert | Vorsitzender: jiang hui, Direktor: jean valjean Yancy - leiter der bank - Ko ming ist der chef: Der: Zhou Hui; | Ko ming: die direktoren: | 2019-01-09 |
Kontrolliertes kapital. | 154.79 renminbi (+ 16,16, 16 prozent) | 133.2445 yuan. Was ist das | 2019-01-09 |
Mitglieder? | Danke wren (der), Qiu Mingfeng (.), Jiang Hui (der), Liu Yanjun (der), Zhou Hui (der) | Ko ming ist die direktoren | 2019-01-09 |
Ich gehör zur geschäftsleitung. | Qiu Mingfeng 100 ($) 64.60% tibet YunQi wirtschaft inc 6,5745 ($) 4.25% Zhou Hui 18,5758 ($) 12% tibet XianFeng HuaXing kein investitionen inc 4,6636 ($) 31% = "Https://www.tianyancha.com/human/2123679471-c2488860852" target = "_blank" > Hu Donghai 5,2632 ($) 3.40% 153615526" Target =" gepanzerte bronk "+ bronk der tibetanischen o-o-tronei in investments: 19.7216 (19.216 millionen dollar) 12,74 prozent Von der mit schwächen und schwachem management gesicherten immobilienverwaltung | Hu Donghai 5,2632 ($) 3.95% Qiu Mingfeng 100 ($) 755% tibet XianFeng HuaXing kein investitionen inc 4,6636 ($) 3.50% = "https://www.tianyancha.com/company/3153615526" Target ="_blank" [" _biank "] management Von risikokapitalorganisationen in tibet co.] 13,13 %, 4.44.64 $" target=" target=" elmont arbed investment co. 5.8294 (und 4,37 %) | 2019-01-09 |
Auf höchster ebene rekrutiert | Der: Jiang Hui [neue] der: danke wren [neue] der: Liu Yanjun [neue]. : Qiu Mingfeng der: Zhou Hui [neue] | Ko ming: die direktoren | 2019-01-09 |
Änderung der investoren | Name der aktionäre: cho ming, beiträge: 100, 64.600000 dollar; Nach dem namen Von mao-ji, inc. : management Von musterungsunternehmen: 19.19.1.600 (und 12.777.25), finanzierung: 12.740.000, finanzierung: 1.750. Name der aktionäre: huangdong sea, spenden: 5.263.200, beteiligung: 3.40.000; Nach dem namen der aktionäre: wai xing investments co. : 4.663.600, beteiligung: 310.000; Aktionäre namen: Zhou Hui, ChuZiE: 18,575800, die der: 12; Nach dem teilhaber [neu] : yeggie monesie investments co. : 6.574.4500 (+ 12,77.176%), beiträge: 4.250.000; | Name der aktionäre: huangdong sea, spenden: 5.263.200, anteile: 3.90.000; Name der aktionäre: worlds adoptivco co., finanziert: 5.829400, beiträge: 4.370.000 dollar; Nach dem namen der aktionäre: mamuro mureling investment management co., LTD. : 17,8300, beteiligung: 13.13.000; Nach dem namen der aktionäre: wah xinqing investments co. : 4.663.600, beteiligung: 3.5000-000; Einen partner: churchill, churchill, beiträge: 100, anteil: 750.000 dollar. | 2019-01-09 |
Die satzung. | 2018-12-29 | 2018-08-07 | 2019-01-09 |
Gesetzliche änderung des kapitals | Oh, 154.7987 (+ 16,16-16). | 133.2445 | 2019-01-09 |
Gesetzliche änderung des kapitals | 133.2445 | 100 | 2018-08-09 |
Änderung der investoren | Name der aktionäre: huangdong sea, spenden: 5.263.200, anteile: 3.90.000; Nach dem namen der aktionäre: mamuro mureling investment management co., LTD. : 17,8300, beteiligung: 13.13.000; Nach dem namen der aktionäre: wah xinqing investments co. : 4.663.600, beteiligung: 3.5000-000; Name der aktionäre: worlds adoptivco co., finanziert: 5.829400, beiträge: 4.370.000 dollar; Einen partner: churchill, churchill, beiträge: 100, anteil: 750.000 dollar. | Namen der aktionäre: kio ming, beiträge: 100, beiträge: 100. | 2018-08-09 |
Kontrolliertes kapital. | 133.2445 RMB (33,2445 RMB) | 100 yuan. | 2018-08-09 |
Ich gehör zur geschäftsleitung. | Die Von huangdong high erhielt erhielt erhielt erhielt 5.2632 dollar. Huo huko 3.95 prozent, huko ko eins plus 100 prozent, für ein projekt, mit dem die bank of tibet investment co. 5.8294 (und 4,34 prozent) der waxing yip investment co 17,83 (10.000 dollar) und 13,13 prozent | Ko ming ist 100 prozent der 100 prozent | 2018-08-09 |
Änderung der investoren | Name der aktionäre: huangdong sea, spenden: 5.263.200, anteile: 3.90.000; (neuer) teilhaber: mao-ji hil investments management co., LTD. : 17,48300, beteiligung: 13.130.000 dollar; Teilhaber: wah xing investments co. : 4.663.600, beteiligung: 3.500000; Name der aktionäre: tibetan yag raising investment co., finanziert: 5.829400, beiträge: 4.370.000 dollar; (zusätzliche) teilhaber: churchill, ming, beiträge: 100, anteil: 750.000 dollar | Namen der aktionäre: kio ming, beiträge: 100, beiträge: 100. | 2018-08-09 |
Gesetzliche änderung des kapitals | 133.2445 RMB (33,2445 RMB) | 100 yuan. | 2018-08-09 |
Änderung der investoren | Name: huangdong sea, over 2632, anteil der finanzierung: 3.95 [zusätzliche] name: cho mingfong, finanzanteil: 100, beiträge: 755 name: tibeter vanhand investments co. : 5.8294, outcome: 4.37 [zusätzlicher] name: Finanzierung: 4.6636, anteil: 3,50 [zusätzlicher] name: mamuros murase investments co. : 17,4883, anteil: 13.13 [neu] | Name: cho ming, beitrag: 100, anteil: 100 | 2018-08-09 |
Ändert sich das marktprofil | Die boll company. | Gesellschaften mit beschränkter haftung (natürliche personen) | 2018-08-09 |
Ändert sich das marktprofil | 1130 | 1151 | 2018-08-09 |
Die satzung. | 2018-08-07 | 2018-07-25 | 2018-08-09 |
Gesetzliche änderung des kapitals | 133.2445 (pulsader 43, 45, 45) | 100 | 2018-08-09 |
Bis zum verkauf. | Ausbildung und ausbildung im netzwerk. | - | 2018-07-26 |
Lizenzangaben: | Lizenzvergabe für den betrieb Von kommunikations - und informationsdiensten wie internet | - | 2018-07-26 |
Erlaubnis zur erlaubnis, neue projekte zu genehmigen | Titel der zulassungsdokumente: lizenz für den betrieb Von kommunikations - und internetdiensten, lizenznummer: | - | 2018-07-26 |
Lizenzen für den verkauf. | Ausbildung und ausbildung im netzwerk. | - | 2018-07-26 |
Die satzung Oder änderung der satzung wird zeitlich festgelegt | 2018-07-25 | 2018-04-11 | 2018-07-26 |
Upload lizenzierte daten | "Lizenz für die entwicklung Von informations - und kommunikationstechnologie im internet" | - | 2018-07-26 |
Die anderen sind partner. | Entwicklung und verkauf Von computern, hard - und software, netzwerkgeräten, kommunikationsgeräten, elektronischen geräten; Die entwicklung und verkauf Von bildungssoftware; 7. Inlandshandel Ein - und ausfuhr geschäft (soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist, wie in den vorschriften, den verwaltungsgesetzen und den beschlüssen des staatsrates verlangt ist, so kann es Von rechts wegen durchgeführt werden, wenn die entsprechenden genehmigungsdokumente eingeholt werden). | Entwicklung und verkauf Von computern, hard - und software, netzwerkgeräten, kommunikationsgeräten, elektronischen geräten; Entwicklung und verkauf Von bildungssoftware, aus - und weiterbildung. 7. Inlandshandel Leitet das import-export-geschäft. | 2018-07-26 |
Die anderen sind partner. | Entwicklung und verkauf Von computern, hard - und software, netzwerkgeräten, kommunikationsgeräten, elektronischen geräten; Entwicklung und verkauf Von bildungssoftware, aus - und weiterbildung. 7. Inlandshandel Leitet das import-export-geschäft. | Entwicklung und verkauf Von computern, hard - und software, netzwerkgeräten, kommunikationsgeräten, elektronischen geräten; Inlandshandel (ohne besondere und exklusive Waren); Geschäfte in | 2018-04-12 |
Die satzung Oder änderung der satzung wird zeitlich festgelegt | 2018-04-11 | 2018-04-03 | 2018-04-12 |
- | Entwicklung und verkauf Von computern, hard - und software, netzwerkgeräten, kommunikationsgeräten, elektronischen geräten; Entwicklung und verkauf Von bildungssoftware, aus - und weiterbildung. 7. Inlandshandel Leitet das import-export-geschäft. | Entwicklung und verkauf Von computern, hard - und software, netzwerkgeräten, kommunikationsgeräten, elektronischen geräten; Inlandshandel (ohne besondere und exklusive Waren); Geschäfte in | 2018-04-11 |
Die satzung. | 2018-04-11 | 2018-04-03 | 2018-04-11 |
Ort ändern. | In den Bergen im süden der stadt shenzhen gibt es das mycoon-gebäude 1405 | Die straße in den Bergen im süden Von cine war so riesig, dass es bis ins moderne parkhaus 9 wohnungen ging | 2018-04-04 |
Die satzung Oder änderung der satzung wird zeitlich festgelegt | 2018-04-03 | 2018-03-07 | 2018-04-04 |
Ort ändern. | In den Bergen im süden der stadt shenzhen gibt es das mycoon-gebäude 1405 | Die straße in den Bergen im süden Von cine war so riesig, dass es bis ins moderne parkhaus 9 wohnungen ging | 2018-04-03 |
Die satzung. | 2018-04-03 | 2018-03-07 | 2018-04-03 |
Mitglieder? | Das ist richtig. | Danke, thao. | 2018-03-15 |
Mitglieder? | Ko ming ist 100 prozent der 100 prozent | 100 prozent Von thao suya | 2018-03-15 |
Auf höchster ebene rekrutiert | Officer: wie war er? Ko ming: die direktoren: Ko ming: "das war wirklich nicht nötig. | Generaldirektor: töusua. Vorsitzender: thao shuya; Aufgabe: ko ming; | 2018-03-15 |
Änderung der investoren | Namen der aktionäre: kio ming, beiträge: 100, beiträge: 100. | Name der aktionäre: thao suya, spendenbetrag: 100, anteil: 100; | 2018-03-15 |
Verantwortlicher ändert die kontrolle | Ein recht auf winston churchill; Officer: wie war er? Ko ming: "das war wirklich nicht nötig. Ko ming ist der chef: Die aktionäre:; | Aufgabe: ko ming; Generaldirektor: töusua. Herr töuseya, gehen sie der sache nach. (aktionär:) thao suya; Ein recht auf leben und tod: | 2018-03-15 |
Mitglieder? | Ein typ in ko ming, war die direktoren und ein typ in ko ming. | Ko ming, yao tausuya [generaldirektor] und thao shuya [buchhalter] | 2018-03-15 |
Ich gehör zur geschäftsleitung. | Ko ming ist 100 prozent der 100 prozent | 100 prozent Von thao suya | 2018-03-15 |
Verantwortlichen. | Das ist richtig. | Danke, thao. | 2018-03-15 |
Verantwortlicher ändert die kontrolle | Ein recht auf winston churchill; Officer: wie war er? Ko ming: "das war wirklich nicht nötig. Ko ming ist der chef: Die aktionäre:; | Aufgabe: ko ming; Generaldirektor: töusua. Herr töuseya, gehen sie der sache nach. (aktionär:) thao suya; Ein recht auf leben und tod: | 2018-03-15 |
Änderung der investoren | Namen der aktionäre: kio ming, beiträge: 100, beiträge: 100. (er fügt sich) | Name der aktionäre: thao suya, spendenbetrag: 100, anteil: 100; Hast du davon gewusst? | 2018-03-15 |
Auf höchster ebene rekrutiert | Marshall, du bist unser geschäftsführerin, wir brauchen einen neuen manager, das geht nicht. | Generaldirektor töusuya, vorstandsvorsitzender Von töusuya und aufgabe: cho ming und ko. | 2018-03-15 |
Änderung der investoren | Name: cho ming, beitrag: 100, anteil: 100 [zusätzliche] 100 | Name: thao suya, spenden: 100, anteil: 100 [exit] | 2018-03-15 |
Die satzung Oder änderung der satzung wird zeitlich festgelegt | 2018-03-07 | 2017-07-06 | 2018-03-15 |
Generaldirektor. | Ein typ, der chu ming übernimmt. | Der generaldirektor der firma sollte sich entschuldigen. | 2018-03-15 |
Der vorstand Oder der vorstandsvorsitzende | Ko ming ist der vorstandsvorsitzende | Thao shuya wird die rolle des verwalters verlassen | 2018-03-15 |
Ich bin aufseher. | Danny chang. Jetzt bist du dran. | Ko ming ist ein problem. | 2018-03-15 |
Die satzung. | 2018-03-07 | 2017-07-06 | 2018-03-14 |
Mitglieder? | Danke, thao. | Steckbrieflich, ja. | 2017-07-13 |
Mitglieder? | 100 prozent Von thao suya | Der plan: 100 prozent (100.000 dollar) | 2017-07-13 |
Auf höchster ebene rekrutiert | Vorsitzender: thao shuya; Generaldirektor: töusua. | Die ceo: danny carter; Generaldirektor: officer chandler; | 2017-07-13 |
Verantwortlicher ändert die kontrolle | Ein recht auf leben und tod: Die aktionäre:; Generaldirektor: töusua. Herr töuseya, gehen sie der sache nach. | Am gewinn können sie folgendes für mich tun: Generaldirektor: officer chandler; Erzählen sie, wie es war. Monroe Linus, direktor: | 2017-07-13 |
Änderung der investoren | Name der aktionäre: thao suya, spendenbetrag: 100, anteil: 100; | Name der aktionäre: wie lautet ihr plan? Beiträge: 100, beteiligung: 100. | 2017-07-13 |
Änderung der investoren | Name: thao suya, veranstalter: 100, quote: 100 | Name: sundance, mission: 100, quote: 100 | 2017-07-13 |
Mitglieder? | Töusuya (ausführendes komitee) und töusuya (generaldirektor) | Danny danny, der vorsitzende der firma und der vorsitzende der firma. | 2017-07-13 |
Ich gehör zur geschäftsleitung. | 100 prozent Von thao suya | Der plan: 100 prozent (100.000 dollar) | 2017-07-13 |
Verantwortlichen. | Danke, thao. | Steckbrieflich, ja. | 2017-07-13 |
Auf höchster ebene rekrutiert | Direktor tosuya [neue] geschäftsführer: "du kommst mit" | Der ceo der firma ist ein erfolgreicher mitarbeiter. | 2017-07-13 |
Änderung der investoren | Name der aktionäre: thao suya, spendenbetrag: 100, anteil: 100; (er fügt sich) | Name der aktionäre: wie lautet ihr plan? Beiträge: 100, beteiligung: 100. Hast du davon gewusst? | 2017-07-13 |
Verantwortlicher ändert die kontrolle | Ein recht auf leben und tod: Die aktionäre:; Generaldirektor: töusua. Herr töuseya, gehen sie der sache nach. | Am gewinn können sie folgendes für mich tun: Generaldirektor: officer chandler; Erzählen sie, wie es war. Monroe Linus, direktor: | 2017-07-13 |
Änderung der investoren | Name: thao suya, beitrag: 100, quote: 100 [ergänzt] | Name: sundown, mission: 100, anteil: 100 [exit] | 2017-07-13 |
Leiter Von shenzhen. Short tech and technology
Name? | Deines amtes! |
---|---|
Das ist richtig. | Abteilungsleiter. |
Steckbrieflich, ja. | Direktor (geschäftsführender direktor) |
Steckbrieflich, ja. | Generaldirektor. |
Personal einstellen.
Name des jobs? | Gehalt im monat. | Die voraussetzung. | Die voraussetzungen. | Datum der veröffentlichung |
---|---|---|---|---|
Nach daten der kunden wuchsen sie | 15.000 bis 30.000 | College. |
Verantwortung für den gesamten lebenszyklus des benutzers.
|
2019-11-26 |
Online-kundendienst. | 5,8.000 dollar | College. |
Qualifikation: kundendienst, telefonier-kundendienst, online-kundendienst, training
|
2019-11-21 |
Bitte nehmen sie den kundendienst | 5.000 9.000 | College. |
Rusk (leiter der personalabteilung) personalressourcen Von ito; negative
|
2019-10-06 |
Ich bin berater. | Zehn bis 20 tausend | College. |
D.c. berater. 1. Kunden, die elektrizität im..
|
2019-09-30 |
He, kanal zwei. | 8.000 10.000 | College. |
Stellenangebote: 1. Sie müssen eine staatliche grundschule finanzieren.
|
2019-08-15 |
Er ist unser lehrer. | Er sagt: 8.000 bis 180.000 | Mit dem ersten. |
Verantwortung: 1. Die online-smartphones, die für den lernenden verantwortlich sind
|
2019-08-15 |
Bibelstudium in der kindheit | Er bestand aus 8.000 1,3 millionen | Mit dem ersten. |
"Ding dong dong" ist ein junge mit einem schnellen, langjährigen bedürfnis,
|
2019-08-06 |
Assistent für marketing (datenanalyse) | 7.000 900 dollar | College. |
Des director und des direktors bei der konzeption Von leitungspersonal für alle bereiche des strommarketings.
|
2019-07-26 |
Englischlehrer/bewahrer Von 6,5 K | 8.000 10.000 | Mit dem ersten. |
Status: 1. Für kinder zuständig sein und den unterricht selbst beenden.
|
2019-07-23 |
Die gruppe wechat mag einen finanzhafen führen | 8.000 10.000 | Mit dem ersten. |
Eintritt ist der kauf Von fünfmal gefahr. Das team nach '90, die zentrale.
|
2019-07-12 |
An ist [shenzhen ShiYou LeXue technologie inc] in. Zu netz shenzhen. Der, wäre. Und die die firma. Unternehmen nach löschen, Oder falsch informiert berichtigt werden Oder gelöscht Oder war und die die firma bitte [haben korrigieren Oder informationen], Wenn sie das unternehmen anerkennen, können sie verwaltungsrechte anfordern, informationen zur nachfrage, bestellung herunterschicken und anzeigen verschwindet.
Relevant lokal
Eine naheliegende stadt.
Ein heißblütiges land.
Es könnte euch gefallen.
- In der tunish paper. Gelben seiten
- Die gelben seiten der dongguan electronics
- In fo shan elektronischer computer fabrik
- Guangzhou elektronische datenverarbeitung in der gelben seite
- "Heaven electronics" für die gelben seiten
- In der gelben seite
- In der finanzwirtschaft gab es viele gelben seiten
- Yellow paper in der gelben seite
- Sie gedeihen in japan
- In der kantine für elektronik
- Fern jeder ecke in london
- Bob paw buchstabiert die gelbe seite
- Sarm paw paper in der gelben seite
- Die gelben seiten der stolz computer werden immer zu sehen sein
- "Jangjin electronics" in der gelben seite
- Die gelben seiten Von cloud electronics
- Die gelben seiten einer internet-gesellschaft
- Die grüne seite Von ghoing computer computer
- Middle mountain electronics factory seite für die gelben seiten
- Perle electronics company. Die gelben seiten
- Shanghai paper on paper
- Beijing electronics factory corner seite
- Hangzhou elektronischer computer fabrik in gelben seiten
- In suzhou elektronischer computer fabrik
- Die gelben seiten der fabrik für elektronik in chengdu
- In der gelben seite
- Gelben seiten Von winzhou electronics
- Die gelben seiten Von zinn-elektronik-geräten
- Die gelben seiten der firma tianjin electronics
- Ning-pod electronics seite für die gelben seiten
- In zheng zhou elektronischer computer fabrik
- Die gelben seiten der shijiacheau elektronik fabrik
- In fuzhou stieg die gelben seiten der elektronischen informatik
- Bordcomputer computer - die gelben seiten
- Die shaosha electronics association. Für meinen artikel
- "Gold's paper" in der gelben seite
- "Takham electronics" in der gelben seite
- Die gelben seiten Von nanking electronics
- WeiFang computer..
- In der gelben seite
Nahe dem lager für elektronik und computer
- Ken, internet technology co., LTD
- Ken, internet technology co
- 5. Shenzhen - anal-3-d netzwerk co
- Shu sheng global co
- Mark and Mark, LTD
- Yuan zhen, kellner der marktgesellschaft
- Shopolis and technology co
- Die welt der schönen menschen zeigt die eingeschränkte technologie
- Shenzhen and technology co
- Tiger und kühe teilen sich technologien mit
Einheiten.
- Tag: gaia shim, gesellschaft des elektronischen verkehrs
- Shenzhen. Internet co., LTD
- Die vor allem in shopke
- Xin xin ciuchi, sierra in den südbergen Von xinjiang
- Shanghai shanghai volkswagen LTD. Manan communications co
- Meister der stadt tacchine im verkauf der stadt
- Shenzhen. Rue st. brubel, vor den südlichen Bergen der stadt
- Yuan's lager im süden der stadt
- Meister skin, hotelmanagement im neuen jahrhundert
- Internationale handelsgesellschaft der shenzhen brüder leigh